GUSMEN CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Provincia A Coruña
Razón Social GUSMEN CORUÑA SL
CIF B15642606
Capital Social 12519.08 Euros
Órgano Administración Administrador único
Propietario INCOGA SMART BUILDING GROUP SL
VINCULACIONES DE GUSMEN CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUSMEN CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cernadas Ares Jose Maria | Apoderado | 04/11/2014 | 15/10/2015 |
Cuervo Mendez Maria Jesus | Apoderado | 04/11/2014 | 15/10/2015 |
Hermida Jorge Maria Jose | Apoderado | 24/10/2014 | 15/10/2015 |
INCOGA SMART BUILDING GROUP SL | Administrador Unico | 03/09/2013 | 15/10/2015 |
INCOGA SMART BUILDING GROUP SL | Socio Unico | 11/07/2014 | 15/10/2015 |
Lopez Valencia Ricardo | Apoderado | 27/10/2014 | 15/10/2015 |
Menendez Rodriguez Jose Manuel | Socio Unico | 16/05/2013 | 03/09/2013 |
Menendez Rodriguez Jose Manuel | Administrador Unico | 04/10/2011 | 03/09/2013 |
Menendez Rodriguez Jose Manuel | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 04/10/2011 |
Ponte Brenlle Gustavo | Administrador Solidario | 05/05/2009 | 16/08/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUSMEN CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 145, S 8, H C 20172, I/A 13 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-15
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 145, S 8, H C 20172, I/A 13 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-15
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 145, S 8, H C 20172, I/A 13 (15/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-203-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 144, S 8, H C 20172, I/A 12 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 142, S 8, H C 20172, I/A 11 (04/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 142, S 8, H C 20172, I/A 10 (27/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-216-15
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 142, S 8, H C 20172, I/A 9 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-15
- Declaración de la adquisición del carácter unipersonal, por parte de esta Sociedad.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 142, S 8, H C 20172, I/A 8 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 142, S 8, H C 20172, I/A 8 (11/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-135-15
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2040 , F 132, S 8, H C 20172, I/A 7 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-15