GURUTZE INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Provincia Madrid
Razón Social GURUTZE INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GURUTZE INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GURUTZE INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 27/09/2012 | 28/12/2022 |
Gomez Garcia Maria Luisa | Apoderado Solidario | 28/12/2022 | |
Lopez Del Rio Patricia | Consejero | 06/01/2022 | 28/12/2022 |
Ortega Y Lopez De Santamaria Jose Maria | Apoderado Solidario | 28/12/2022 | |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 10/08/2009 | 28/12/2022 |
Sociedad De Gestion De Los Sistemas De Registro Co | Ent.Reg.Cont | 28/12/2022 | |
UBS AG | EntidDeposit | 28/12/2022 | |
UBS WEALTH MANAGEMENT S.G.I.I.C. SA | Entidad Gestora | 28/12/2022 | |
Urresti Luzuriaga Victorio | Consejero Delegado | 11/12/2020 | 28/12/2022 |
Urresti Luzuriaga Victorio | Presidente | 30/09/2014 | 28/12/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GURUTZE INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 16, S 8, H M 357103, I/A 25 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 16, S 8, H M 357103, I/A 25 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 16, S 8, H M 357103, I/A 25 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 16, S 8, H M 357103, I/A 25 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Auditor
Consejero Delegado
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 16, S 8, H M 357103, I/A 25 (28/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-2-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 15, S 8, H M 357103, I/A 24 (06/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 15, S 8, H M 357103, I/A 24 (06/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-8-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 15, S 8, H M 357103, I/A 23 (16/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-184-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 15, S 8, H M 357103, I/A 22 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20214 , F 15, S 8, H M 357103, I/A 22 (11/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-242-28