GUPOST SERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Llenguadoc, 31
Código Postal 08916
Municipio Badalona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUPOST SERVICIOS SL
CIF B20535449
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.gupost.com
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GUREAK LANEAN SA
Propietario GUREAK LANEAN SA
VINCULACIONES DE GUPOST SERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUPOST SERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ascasibar Urdangarin Ainhoa | Apoderado | 25/04/2017 | 04/06/2021 |
GUREAK LANEAN SA | Administrador Unico | 31/08/2016 | 04/06/2021 |
GUREAK LANEAN SA | Socio Unico | 30/11/2020 | 04/06/2021 |
Iriarte Aseginolaza Gaizka | Apoderado | 25/08/2020 | 04/06/2021 |
Zabala Irastorza Gurutze (maria Cruz) | Apoderado | 17/07/2019 | 04/06/2021 |
Zabala Irastorza Maria Cruz | Apoderado | 07/12/2016 | 13/08/2019 |
Alkorta Andonegi Iñaki | Administrador Unico | 31/08/2016 |
ACTOS BORME DE GUPOST SERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 133, S 8, H B 558752, I/A 21 (04/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-110-08
- AV LLENGUADOC Num.31 (BADALONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47666 , F 133, S 8, H B 558752, I/A 20 (15/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-35-08
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 138, S 8, H SS 10567, I/A 19 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-237-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 138, S 8, H SS 10567, I/A 18 (25/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-181-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 137, S 8, H SS 10567, I/A 17 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-161-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 137, S 8, H SS 10567, I/A 16 (17/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-148-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 136, S 8, H SS 10567, I/A 13 (25/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 136, S 8, H SS 10567, I/A 12 (07/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-237-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 136, S 8, H SS 10567, I/A 11 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1535 , F 136, S 8, H SS 10567, I/A 11 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-181-20