GUMIDOAN SL - EXTINGUIDA
Municipio Palos de la Frontera
Provincia Huelva
Razón Social GUMIDOAN SL
CIF B20655684
Capital Social 60101.2 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Manuel Vargas Christian
VINCULACIONES DE GUMIDOAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUMIDOAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Bilbao Larrauri Andoni | Apoderado | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Garcia Vaquero Maria Jose | Apoderado | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Manuel Vargas Christian | Presidente | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Manuel Vargas Christian | Consejero | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Martin Vargas Christian Manuel | Apoderado | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Palomo Delgado Ignacio | Consejero | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Palomo Delgado Ignacio | Apoderado | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Quifes Garcia Juan Andres | Secretario | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Quifes Garcia Juan Andres | Consejero | 26/05/2011 | 06/10/2011 |
Quifes Garcia Juan Andres | Apoderado | 30/05/2011 | 06/10/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUMIDOAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 54, S 8, H H 16389,H , I/ 12 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-21
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 54, S 8, H H 16389,H , I/ 12 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-202-21
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-145-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 65, S 8, H H 16389,H , I/ 11 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 63, S 8, H H 16389,H , I/ 10 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 61, S 8, H H 16389,H , I/ 9 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 58, S 8, H H 16389,H , I/ 8 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 950 , F 58, S 8, H H 16389,H , I/ 7 (30/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
- Modificados los Estatutos Sociales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 59, S 8, H H 16389,H , I/ 6 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 31/12
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 851 , F 59, S 8, H H 16389,H , I/ 6 (26/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-113-21