GULLURI SA - EXTINGUIDA
Municipio Arrigorriaga
Provincia Bizkaia
Razón Social GULLURI SA
CIF A48501209
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad
Auditor HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL
VINCULACIONES DE GULLURI SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GULLURI SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Burgos Gordaliza Juan Ramon | Apoderado | 25/05/2011 | 10/10/2017 |
Compañia Navarra De Servicios Integrales Sociedad | Socio Unico | 13/07/2017 | 10/10/2017 |
Dupuy Romain Christophe | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
HEVIA CHAVARRI Y ASOCIADOS SL | Auditor | 14/12/2015 | 10/10/2017 |
Lecharny Matthieu Hubert Marie | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
Maña Escarihuela Jose Javier | Apoderado | 30/03/2017 | 10/10/2017 |
Martire Xavier | Administrador Solidario | 07/02/2017 | 10/10/2017 |
Ayerra Gurpegui Jose- Ignacio | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 07/02/2017 |
Erburu Huarte Miguel | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 07/02/2017 |
Fernandez Merino Victoriano | Administrador Solidario | 20/03/2013 | 07/02/2017 |
ACTOS BORME DE GULLURI SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 87, S 8, H BI 1534,A , I/ cierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 87, S 8, H BI 1534,A , I/ cierr (10/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-204-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 87, S 8, H BI 1534,A , I/ 17 (13/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-141-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 86, S 8, H BI 1534,A , I/ 16 (30/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-68-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 85, S 8, H BI 1534,A , I/ 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 85, S 8, H BI 1534,A , I/ 15 (07/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-31-48
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 85, S 8, H BI 1534,A , I/ 14 (14/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-242-48
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304 , F 85, S 8, H BI 1534,A , I/ 13 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-48
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-156-48
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 304, L 1, F 85, S 8, H BI 1534,A , I/ 12 (25/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-107-48