GULF COATINGS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Pedro Muguruza, 1
Código Postal 28036
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GULF COATINGS SL
CIF B87476776
Capital Social 6012.0 Euros
Fecha de Constitución 27/01/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GULF COATINGS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GULF COATINGS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguirre Urrutia Koldo | Secretario | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Aguirre Urrutia Koldo | Consejero | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Cueto Gonzalez Bernardo | Consejero | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Pacheco Cumani Manuel Bernardo | Vicepresidente | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Pacheco Cumani Manuel Bernardo | Consejero | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Perales Earle Eduardo | Liquidador | 26/09/2018 | 26/09/2018 |
Perales Earle Eduardo | Presidente | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Perales Earle Eduardo | Consejero Delegado | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Perales Earle Eduardo | Consejero | 14/06/2016 | 26/09/2018 |
Pacheco Cumani Manuel Bernardo | Socio Unico | 04/05/2016 | 14/06/2016 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GULF COATINGS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 61, S 8, H M 624178, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 61, S 8, H M 624178, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 61, S 8, H M 624178, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 61, S 8, H M 624178, I/A 3 (26/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-191-28
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Capital Anterior: | 3.006,00 | Euros |
Aumento de capital: | 3.006,00 | Euros |
Capital Actual: | 6.012,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34702 , F 60, S 8, H M 624178, I/A 2 (14/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-28