GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo Galatea, S/N
Código Postal 45221
Municipio Esquivias
Provincia Toledo
Razón Social GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS SL
CIF B45361466
Capital Social 32653.0 Euros
Actividad Fabricación de instrumentos musicales
Página Web www.guitars-m-r-sons.com
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Ariel Farhi Marcelo
Propietario GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SL
VINCULACIONES DE GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ariel Farhi Marcelo | Presidente | 14/12/2017 | 05/06/2018 |
Ariel Farhi Marcelo | Consejero Delegado | 14/12/2017 | 05/06/2018 |
Ariel Farhi Marcelo | Consejero | 14/12/2017 | 05/06/2018 |
Barroso Garcia Esteban | Consejero | 20/08/2015 | 05/06/2018 |
GRUPO EMPRESARIAL SOSTENIBLE SL | Socio Unico | 01/08/2016 | 05/06/2018 |
Morcillo Muñoz Ismael | Apoderado | 20/10/2016 | 05/06/2018 |
Rodriguez Moreno Manuel Arthur | Consejero | 20/08/2015 | 05/06/2018 |
Zapico Fernandez Lanza Amparo | Secretario | 20/08/2015 | 05/06/2018 |
Castro Barroso Juan Antonio | Apoderado Mancomunado | 11/04/2016 | 14/12/2017 |
Guinazu Chiappe Martin | Apoderado Mancomunado | 11/04/2016 | 14/12/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUITARRAS MANUEL RODRIGUEZ AND SONS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 206, S 8, H TO 9181, I/A 34 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-45
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 206, S 8, H TO 9181, I/A 34 (05/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-112-45
- Practicada la nota marginal de cierre provisional, por plazo de 6 meses, a contar desde el 09/03/2018; no habiéndose encontrado obstáculos registrales para la fusión por absorción formalizada en la escritura presentada bajo el asiento 1097 del diario 97
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 33 m (09/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-56-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 33 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-45
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 32 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-45
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 32 (14/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 31 (20/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-80-45
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 30 (20/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-45
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1617 , F 205, S 8, H TO 9181, I/A 29 (01/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-150-45
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 72, S 8, H TO 9181, I/A 28 (11/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-73-45