GUINOT & RUIZ SLP - EXTINGUIDA
Dirección social Pg Ciutadella, 3
Código Postal 46003
Municipio València
Provincia Valencia
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUINOT & RUIZ SLP
CIF B98405103
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Actividades jurídicas
Fecha de Constitución 27/12/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GUINOT & RUIZ SLP
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUINOT & RUIZ SLP
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Guinot Almela Jose Luis | Administrador Solidario | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Guinot Almela Jose Luis | Soc.Prof. | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Guinot Almela Maria Jesus | Soc.Prof. | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Guinot Almela Maria Jesus | Administrador Solidario | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Guinot Almela Maria Jesus | Liquidador Mancomunado | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
GUINOT ASOCIADOS SL | Socio | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Ruiz Cano Maria Carmen | Soc.Prof. | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Ruiz Cano Maria Carmen | Administrador Solidario | 10/01/2012 | 09/01/2023 |
Ruiz Cano Maria Carmen | Liquidador Mancomunado | 09/01/2023 | 09/01/2023 |
ACTOS BORME DE GUINOT & RUIZ SLP
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 15, S 8, H V 146670, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 15, S 8, H V 146670, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 15, S 8, H V 146670, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 15, S 8, H V 146670, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Solidario
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 15, S 8, H V 146670, I/A 2 (09/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-10-46
Administrador Solidario
Socio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 14, S 8, H V 146670, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-46
Dirección:PASEO CIUDADELA 3 B D (VALENCIA)
Comienzo de operaciones:27/12/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:El objeto de la Sociedad consiste en el ejercicio en común de la actividadprofesional propia de los abogados y economistas, en su faceta de Administradores Concursales
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9416, L 6698, F 14, S 8, H V 146670, I/A 1 (10/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-13-46