GUINDEIRA. COMUNICACION E EVENTOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva de Montouto, 51
Código Postal 15883
Municipio Teo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUINDEIRA. COMUNICACION E EVENTOS SL
CIF B70289897
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Relaciones públicas y comunicación
Fecha de Constitución 05/04/2011
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GUINDEIRA. COMUNICACION E EVENTOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUINDEIRA. COMUNICACION E EVENTOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Franco Barreiro Maria Navia | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 11/10/2018 |
Franco Barreiro Maria Navia | Liquidador Solidario | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
Suarez Otero Maria Celeste | Administrador Solidario | 11/05/2011 | 11/10/2018 |
Suarez Otero Maria Celeste | Liquidador Solidario | 11/10/2018 | 11/10/2018 |
ACTOS BORME DE GUINDEIRA. COMUNICACION E EVENTOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 173, S 8, H SC 45551, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 173, S 8, H SC 45551, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 173, S 8, H SC 45551, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 173, S 8, H SC 45551, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 173, S 8, H SC 45551, I/A 3 (11/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-202-15
- TRVA DE MONTOUTO 51 Ptl.2 1 C (TEO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 172, S 8, H SC 45551, I/A 2 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: ARTICULO 3º.- La Sociedad fija su domicilio en Teo -A Coruña-, Travesía de Montouto, nº 51, Portal 2, 1º C, CP 15883. Por acuerdo del Organo de Administración podrá trasladarse el domicilio social dentro del mismo término municipal donde se encuentre establecido. Del
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 172, S 8, H SC 45551, I/A 2 (08/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-91-15
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 171, S 8, H SC 45551, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-15
Dirección:C/ OBLATAS 63 (SANTIAGO DE COMPOSTELA)
Comienzo de operaciones:05/04/11
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La Sociedad tiene por objeto la intermediación en la prestación de servicios de consultoría de comunicación, así como todo tipo de actividades tendientes a la difusión y mejora de imagen de las entidades y personas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 127 , F 171, S 8, H SC 45551, I/A 1 (11/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-103-15