GUIMFA SL - EXTINGUIDA
Dirección social AV del Solsones, 44
Código Postal 25200
Municipio Cervera
Provincia Lleida
Razón Social GUIMFA SL
CIF B25547605
Actividad Fabricación de equipos eléctricos y electrónicos para vehículos de motor
Fecha de Constitución 05/03/2004
VINCULACIONES DE GUIMFA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIMFA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Rojas Jorge | Apoderado | 20/11/2023 | |
Marro Burrel Francisco | Administrador Unico | 20/11/2023 | |
Merchan Ramirez Oliver | Apoderado Mancomunado | 04/06/2013 | 20/11/2023 |
Merchan Ramirez Oliver | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 20/11/2023 |
PRATMAX 6 SL | Socio Unico | 15/10/2015 | 20/11/2023 |
Farras Vidal Guillem | Apoderado Mancomunado | 25/04/2016 | 08/06/2023 |
Farras Vidal Guillem | Apoderado Solidario | 25/04/2016 | 08/06/2023 |
Campama Figueredo Jordi | Apoderado | 25/04/2016 | 26/04/2018 |
Quemada Gabarro Sergio | Apoderado Solidario | 04/06/2013 | 13/06/2016 |
Quemada Gabarro Sergio | Apoderado Mancomunado | 04/06/2013 | 13/06/2016 |
ACTOS BORME DE GUIMFA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 11 (20/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-225-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 10 (08/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-113-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 66, S 8, H L 16604, I/A 9 (26/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-87-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 65, S 8, H L 16604, I/A 8 (13/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-118-25
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 860 , F 64, S 8, H L 16604, I/A 7 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-25
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 858 , F 190, S 8, H L 16604, I/A 6 (25/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-83-25