GUIMEL BURGO 2007 SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA, 4.
Municipio Arrasate/Mondragón
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GUIMEL BURGO 2007 SL
CIF B85140986
Capital Social 3061230.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 20/06/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOMENCLAR SL
VINCULACIONES DE GUIMEL BURGO 2007 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIMEL BURGO 2007 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavente Miguel Juan Carlos | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 21/07/2014 |
FOMENCLAR SL | Administrador Unico | 08/01/2013 | 21/07/2014 |
Ibañez Castillero Juan Carlos | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 21/07/2014 |
Madinabeitia Del Rio Pedro | Representante | 08/01/2013 | 21/07/2014 |
Martinez Lopez Angel | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 21/07/2014 |
Urbina Canal Echevarria Josu Karmel | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 21/07/2014 |
Velasco Linares Francisco | Apoderado Solidario | 30/12/2013 | 21/07/2014 |
Arroyo Sanchez Iker | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2011 | 30/12/2013 |
Azofra San Martin Angel | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2011 | 30/12/2013 |
Gongora Roman Francisco Javier | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/09/2011 | 30/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUIMEL BURGO 2007 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 63, S 8, H SS 35989, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 63, S 8, H SS 35989, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 62, S 8, H SS 35989, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 62, S 8, H SS 35989, I/A 3 (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- PASEO JOSE MARIA ARIZMENDIARRIETA, 4. (MONDRAGON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 53, S 8, H SS 35989, I/A 1 . (30/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
- Otras modificaciones estatutarias: MODIFICADOS LOS ESTATUTOS SOCIALES
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24463 , F 23, S 8, H M 440079, I/A 7 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24463 , F 23, S 8, H M 440079, I/A 7 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24463 , F 23, S 8, H M 440079, I/A 7 (08/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-10-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24463 , F 22, S 8, H M 440079, I/A 6 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24463 , F 22, S 8, H M 440079, I/A 6 (12/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-181-28