GUIMEL ARAGON SL - EXTINGUIDA
Dirección social PASEO J. M& ARIZMENDIARRIETA, 4.-
Municipio Arrasate/Mondragón
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GUIMEL ARAGON SL
CIF B84520444
Capital Social 2959190.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 23/11/2005
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único FOMENCLAR SL
VINCULACIONES DE GUIMEL ARAGON SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIMEL ARAGON SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Benavente Miguel Juan Carlos | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
FOMENCLAR SL | Administrador Unico | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
Ibañez Castillero Juan Carlos | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
Martinez Lopez Angel | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
PROYECTOS INVERSION Y DESARROLLO SL | Presidente | 28/01/2011 | 21/07/2014 |
PROYECTOS INVERSION Y DESARROLLO SL | Consejero | 28/01/2011 | 21/07/2014 |
Urbina Canal Echevarria Josu Karmel | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
Velasco Linares Francisco | Apoderado Solidario | 31/12/2013 | 21/07/2014 |
Arroyo Sanchez Iker | Apoderado Solidario | 28/01/2011 | 31/12/2013 |
Arroyo Sanchez Iker | Apoderado Mancomunado | 28/01/2011 | 31/12/2013 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUIMEL ARAGON SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 89, S 8, H SS 35991, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 89, S 8, H SS 35991, I/A 4 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-20
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 87, S 8, H SS 35991, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 87, S 8, H SS 35991, I/A 3 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- NUEVA REDACCION DE ESTATUTOS SOCIALES.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 86, S 8, H SS 35991, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 86, S 8, H SS 35991, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 86, S 8, H SS 35991, I/A 2 (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- PASEO J. M& ARIZMENDIARRIETA, 4.- (MONDRAGON)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2628 , F 78, S 8, H SS 35991, I/A 1 . (31/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-6-20
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-53-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2011)
CVE: BORME-B-2011-53-28