GUIACAR RENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Juan Dominguez Perez, 8
Código Postal 35008
Municipio Las Palmas de Gran Canaria
Provincia Las Palmas
Razón Social GUIACAR RENT SL
CIF B35992809
Capital Social 200000.0 Euros
Actividad Alquiler de automóviles y vehículos de motor ligeros
Fecha de Constitución 25/03/2008
Propietario ARCA CANARIAS SL
VINCULACIONES DE GUIACAR RENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIACAR RENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguiar Garcia Luis Antonio | Liquidador | 11/01/2022 | 11/01/2022 |
Aguiar Garcia Luis Antonio | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
Aguiar Rodriguez David | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2016 | 11/01/2022 |
Aguiar Rodriguez David Jesus | Apoderado | 20/11/2012 | 11/01/2022 |
Aguiar Rodriguez Luis Alberto | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/01/2016 | 11/01/2022 |
ARCA CANARIAS SL | Socio Unico | 24/01/2020 | 11/01/2022 |
Rodriguez Rodriguez Maria Candelaria | Administrador Solidario | 11/01/2022 | |
AUTOMOTOR CANARIAS SL | Socio Unico | 03/10/2017 | 19/12/2017 |
ACTOS BORME DE GUIACAR RENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 12 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-35
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 12 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-35
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 12 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-35
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 12 (11/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-12-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 11 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-35
Capital Anterior: | 3.200.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 3.000.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 93,75 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 11 (16/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-245-35
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 112, S 8, H GC 40556, I/A 10 (24/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-21-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 22, S 8, H GC 40556, I/A 9 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-35
Capital Anterior: | 2.600.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 600.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 3.200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 23,08 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 22, S 8, H GC 40556, I/A 9 (18/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-185-35
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital social.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1893 , F 22, S 8, H GC 40556, I/A 8 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-245-35