GUIA DEL NIÑO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alcala, 106
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GUIA DEL NIÑO SL
CIF B83463836
Actividad Edición de periódicos
Página Web www.guiadelnino.com
Órgano Administración Consejo de administración
Propietario TAZNIA MEDIA SL
VINCULACIONES DE GUIA DEL NIÑO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUIA DEL NIÑO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cottard Chantal Madeleine | Apoderado | 23/12/2011 | 18/02/2013 |
Juarez Cottard Hugo | Secretario | 23/12/2011 | 18/02/2013 |
Juarez Cottard Hugo | Consejero | 23/12/2011 | 18/02/2013 |
Juarez Cottard Hugo | Apoderado | 23/12/2011 | 18/02/2013 |
Noreña Losada Rafael | Apoderado | 23/12/2011 | 18/02/2013 |
TAZNIA MEDIA SL | Socio Unico | 04/12/2012 | 18/02/2013 |
Noreña Losada Rafael | Apoderado Mancomunado | 23/12/2011 | |
Perez Laka Maria Teresa | Secretario | 23/12/2011 | |
Perez Laka Maria Teresa | Consejero | 23/12/2011 | |
Perez Laka Maria Teresa | Apoderado Mancomunado | 23/12/2011 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUIA DEL NIÑO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 74, S 8, H M 316451, I/A 14 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 74, S 8, H M 316451, I/A 14 (18/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29266 , F 74, S 8, H M 316451, I/A 13 (04/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 78, S 8, H M 316451, I/A 12 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 77, S 8, H M 316451, I/A 11 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Apoderado Mancomunado
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 77, S 8, H M 316451, I/A 10 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 76, S 8, H M 316451, I/A 9 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
Consejero
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 76, S 8, H M 316451, I/A 9 (23/12/2011)
CVE: BORME-A-2012-2-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-205-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18261 , F 76, S 8, H M 316451, I/A 8 (27/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-236-28