GUEÑES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concha General, 2
Municipio Bilbao
Provincia Bizkaia
Razón Social GUEÑES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
CIF B95848081
Capital Social 340000.0 Euros
Fecha de Constitución 06/06/2016
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GUEÑES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUEÑES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aranceta Elorza Jose Luis | Consejero | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Aranceta Elorza Jose Luis | Apoderado | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Aranceta Elorza Jose Luis | Secretario | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Becares Sanchez Adelina | Liquidador | 03/04/2024 | 03/04/2024 |
Del Horno Echaniz Juan Ignacio | Consejero | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Del Horno Echaniz Juan Ignacio | Apoderado | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Del Horno Echaniz Juan Ignacio | Vicepresidente | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Fernandez Orive Eliseo Jose | Consejero | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Fernandez Orive Eliseo Jose | Apoderado | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
Fernandez Orive Eliseo Jose | Presidente | 07/06/2016 | 03/04/2024 |
ACTOS BORME DE GUEÑES INVERSIONES INMOBILIARIAS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 199, S 8, H BI 68217, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-48
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 199, S 8, H BI 68217, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-48
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 199, S 8, H BI 68217, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-48
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 199, S 8, H BI 68217, I/A 6 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-71-48
Capital Anterior: | 200.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 140.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 340.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 70,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 198, S 8, H BI 68217, I/A 4 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-48
Capital Anterior: | 100.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 100.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 200.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 100,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 198, S 8, H BI 68217, I/A 3 (07/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-11-48
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 196, S 8, H BI 68217, I/A 2 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-48
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 193, S 8, H BI 68217, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-48
Dirección:C/ GENERAL CONCHA 2 1º DR (BILBAO)
Comienzo de operaciones:06/06/16
Capital:100.000,00 Euros
Objeto social:La adquisición por cualquier título de fincas rusticas o urbanas, la construcción de éstas y la administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5622 , F 193, S 8, H BI 68217, I/A 1 (07/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-113-48