GUELL CASHING CONSULTING SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Eusebi Güell, 93
Código Postal 08830
Municipio Sant Boi de Llobregat
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUELL CASHING CONSULTING SL
CIF B65142473
Capital Social 3150.0 Euros
Actividad Actividades de las agencias de cobros y de información comercial
Fecha de Constitución 08/07/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GUELL CASHING CONSULTING SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUELL CASHING CONSULTING SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gimenez Alvarez Luis Miguel | Apoderado | 28/08/2009 | 10/12/2012 |
Lopez Rega Juan Luis | Administrador Unico | 11/08/2009 | 10/12/2012 |
Lopez Rega Juan Luis | Liquidador | 10/12/2012 | 10/12/2012 |
Miras Borras Juan | Apoderado | 28/08/2009 | 10/12/2012 |
Morillas Vergara Emilio | Apoderado | 28/08/2009 | 10/12/2012 |
ACTOS BORME DE GUELL CASHING CONSULTING SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 151, S 8, H B 392109, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 151, S 8, H B 392109, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 151, S 8, H B 392109, I/A 3 (10/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-241-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2011)
CVE: BORME-B-2011-221-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-182-08
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 150, S 8, H B 392109, I/A 2 (28/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-172-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 147, S 8, H B 392109, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08
Dirección:CL EUSEBIO GUELL,93 LOCAL (SANT BOI DE LLOBREGAT)
Comienzo de operaciones:08/07/09
Capital:3.150,00 Euros
Objeto social:AGENTE COBRADOR DE FACTURAS,EFECTOS COMERCIALES,PRESTAMOS,Y DERECHOS DE TODAS CLASES,ASI COMO LA FORMACION PROFESIONAL FINANCIERA Y ASESORIA Y CONSULTING DE EMPRESAS
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41377 , F 147, S 8, H B 392109, I/A 1 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-160-08