GUASCOR WIND SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Leonardo da Vinci, 12
Código Postal 01510
Municipio Vitoria-Gasteiz
Provincia Áraba/Alava
Razón Social GUASCOR WIND SL
CIF B01416007
Capital Social 3009404.16 Euros
Actividad Transporte de energía eléctrica
Fecha de Constitución 15/01/2007
Órgano Administración Administradores mancomunados
Propietario GRUPO GUASCOR SL
VINCULACIONES DE GUASCOR WIND SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUASCOR WIND SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Abrisketa Benito Iñigo | Apoderado | 26/07/2013 | 16/07/2018 |
Abrisketa Benito Iñigo | Apoderado | 15/01/2014 | 16/07/2018 |
Abrisqueta Benito Iñigo | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2016 | 16/07/2018 |
Abrisqueta Benito Iñigo | Administrador Mancomunado | 12/07/2016 | 16/07/2018 |
Abrisqueta Benito Iñigo | Apoderado Solidario | 29/06/2016 | 16/07/2018 |
Blim Stephanie | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2016 | 16/07/2018 |
Budach Dirk | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2016 | 16/07/2018 |
Campuzano Recio Nuria | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2016 | 16/07/2018 |
Fernandez Godoy Aurora | Apoderado Mancomunado Solidario | 14/07/2016 | 16/07/2018 |
GRUPO GUASCOR SL | Socio Unico | 07/09/2011 | 16/07/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUASCOR WIND SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 218, S 8, H VI 12220, I/A 27 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 218, S 8, H VI 12220, I/A 27 (16/07/2018)
CVE: BORME-A-2018-144-01
- Se rectifica la anterior inscripción 25ª de esta hoja, en el sentido de hacer constar los datos correctos del apoderado SILVEIRA SANCHES, YURI cuyo número documento de identidad es 14691232-9/SSP/SP.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 218, S 8, H VI 12220, I/A 26 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-105-01
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 217, S 8, H VI 12220, I/A 25 (21/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-01
- Revocadas en fecha 10 de octubre de 2016, las facultades 1,2,5,9,10,11,13,15,17, 19 y 21 conferidas a favor de Don Christopher Rossi, Don Jason Keith Withley y Don Marco Rossi, en la Inscripción 15ª por la 24ª de esta hoja. Revocadas en fecha 10 de octubre de 2.016, las facultades 1,2,5,9 y 10 conferidas a favor de Doña Sonsoles Martín Chicote, en la Inscripción 15ª por la 24ª de esta hoja.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 217, S 8, H VI 12220, I/A 24 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-01
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 217, S 8, H VI 12220, I/A 24 (18/11/2016)
CVE: BORME-A-2016-229-01
- Fecha de Cierre de Ejercicio: 30/9
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1613 , F 216, S 8, H VI 12220, I/A 23 (19/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-178-01
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administradores mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 151, S 8, H VI 12220, I/A 21 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-01
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 151, S 8, H VI 12220, I/A 21 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-01
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1596 , F 151, S 8, H VI 12220, I/A 21 (12/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-144-01