GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BANKINTER GESTION DE ACTIVOS SA SOCIEDAD GESTORA D | Entidad Gestora | 08/11/2018 | |
BANKINTER SA | EntidDeposit | 08/11/2018 | |
Fernandez Miranda Vidal Alfonso | Vicesecret. | 08/11/2018 | |
Garcia Cordoba Francisco | Presidente | 13/07/2009 | 08/11/2018 |
Garcia Cordoba Francisco | Consejero Delegado | 13/07/2009 | 08/11/2018 |
Garcia Cordoba Francisco | Consejero | 13/07/2009 | 08/11/2018 |
Garcia Cordoba Francisco | Consejero Delegado Solidario | 29/07/2015 | 08/11/2018 |
Garcia Cordoba Francisco | Liquidador | 08/11/2018 | 08/11/2018 |
Garcia Paches Ismael-gaspar | Secretario | 22/09/2009 | 08/11/2018 |
Garcia Paches Ismael-gaspar | Consejero | 22/09/2009 | 08/11/2018 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUARDALAVACA INVERSIONES SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 212, S 8, H M 263387, I/A 27 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 212, S 8, H M 263387, I/A 27 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 212, S 8, H M 263387, I/A 27 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
Consejero Delegado Solidario
Entidad Gestora
Ent.Reg.Cont
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 212, S 8, H M 263387, I/A 27 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-220-28
- Baja en el Registro de Sociedades de Inversion de Capital Variable por resolución de 14 de septiembre de 2018, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la Junta con fecha 22 de mayo de 2018
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 15641 , F 2, S 8, H M 263387, I/A 1-M (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-193-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 211, S 8, H M 263387, I/A 26 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 211, S 8, H M 263387, I/A 26 (28/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-156-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 211, S 8, H M 263387, I/A 25 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Ent.Reg.Cont
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 211, S 8, H M 263387, I/A 25 (13/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-158-28
Auditor
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26742 , F 211, S 8, H M 263387, I/A 24 (29/07/2015)
CVE: BORME-A-2015-149-28