MONCAYO FINANZAS SICAV - EXTINGUIDA
Razón Social MONCAYO FINANZAS SICAV
Nombres Anteriores
- GUADIX99 VALORES SICAV
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE MONCAYO FINANZAS SICAV
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE MONCAYO FINANZAS SICAV
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alzaga Ruiz Ainoa | Consejero | 06/04/2010 | 28/02/2012 |
Alzaga Ruiz Amaya | Consejero | 06/04/2010 | 28/02/2012 |
Alzaga Ruiz Iciar | Secretario | 28/02/2012 | |
Alzaga Ruiz Iciar | Secretario No Consejero | 03/12/2009 | 28/02/2012 |
Alzaga Ruiz Iciar | Consejero | 06/04/2010 | 28/02/2012 |
Alzaga Villaamil Oscar | Liquidador | 28/02/2012 | 28/02/2012 |
Alzaga Villaamil Oscar | Presidente | 03/12/2009 | 28/02/2012 |
Alzaga Villaamil Oscar | Consejero | 03/12/2009 | 28/02/2012 |
Alzaga Villaamil Oscar | Apoderado | 03/12/2009 | 28/02/2012 |
Arriaga Labrada Inocente | Apoderado | 26/09/2011 | 28/02/2012 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE MONCAYO FINANZAS SICAV
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 19 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 19 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 19 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
Auditor
Entidad Gestora
EntidDeposit
Presidente
Secretario
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 19 (28/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-49-28
- Resolución de la Comisión Nacional del Mercado de Valores dando de baja a la sociedad en el Registro de Sociedades de Inversión de Capital Variable, como consecuencia de los acuerdos adoptados por la junta general de accionistas con fecha 1 de diciembre de 2011
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 18 (21/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-45-28
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 223, S 8, H M 294878, I/A 17 (18/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-226-28
- PLAZA DE COLON NUMERO 1 (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 221, S 8, H M 294878, I/A 16 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 221, S 8, H M 294878, I/A 16 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Entidad Gestora
EntidDeposit
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17208 , F 221, S 8, H M 294878, I/A 16 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-198-28