GUADASINO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Mayor, 32
Código Postal 19001
Municipio Guadalajara
Provincia Guadalajara
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUADASINO SL
CIF B19267509
Capital Social 60000.0 Euros
Actividad Actividades de intermediación en operaciones con valores y otros activos
Fecha de Constitución 29/06/2009
Órgano Administración Administradores mancomunados
VINCULACIONES DE GUADASINO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUADASINO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ceballos Riaza Antonio | Liquidador Mancomunado | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Ceballos Riaza Antonio | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | 01/12/2017 |
Garcia Lozano Antonio | Liquidador Mancomunado | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Garcia Lozano Antonio | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | 01/12/2017 |
Santos Maza Gonzalo | Liquidador Mancomunado | 01/12/2017 | 01/12/2017 |
Santos Maza Gonzalo | Administrador Mancomunado | 13/07/2009 | 01/12/2017 |
ACTOS BORME DE GUADASINO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 178, S 8, H GU 7448, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-19
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 178, S 8, H GU 7448, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-19
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Liquidadores Mancomunados
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 178, S 8, H GU 7448, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-19
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 178, S 8, H GU 7448, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 178, S 8, H GU 7448, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-234-19
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-226-19
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-202-19
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 176, S 8, H GU 7448, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-19
Dirección:C/ MAYOR 32 1º IZ (GUADALAJARA)
Comienzo de operaciones:29/06/09
Capital:60.000,00 Euros
Objeto social:1.- Todas aquellas actividades relacionadas con importación y exportación de bienes de consumo y otros bienes muebles. 2.- La suscripción, compra y venta de acciones y participaciones de Sociedades. 3.- La gestión, intermediación y promoción inmobiliaria. 4.- La compraventa de todo tipo de inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 530 , F 176, S 8, H GU 7448, I/A 1 (13/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-19