GUADARRAMA DOS IBERICA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Guadiana, 10
Código Postal 28002
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUADARRAMA DOS IBERICA SL
CIF B86248887
Capital Social 3010.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 22/06/2011
Órgano Administración Administrador único
Propietario Molina Gomez Eugenio
VINCULACIONES DE GUADARRAMA DOS IBERICA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUADARRAMA DOS IBERICA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Molina Gomez Eugenio | Liquidador | 07/02/2014 | 07/02/2014 |
Molina Gomez Eugenio | Socio Unico | 19/07/2011 | 07/02/2014 |
Molina Gomez Eugenio | Administrador Unico | 19/07/2011 | 07/02/2014 |
Triguero Gomez Luis Miguel | Administrador Unico | 30/06/2011 | 19/07/2011 |
ACTOS BORME DE GUADARRAMA DOS IBERICA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 3 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-32-28
- C/ GUADIANA, Nº 10, BAJO (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
- La tenencia administracion y explotacion de bienes inmuebles administracion de sociedades desarrollos urbanisticos asesoramiento inmobiliario.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 211, S 8, H M 521996, I/A 2 (19/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-145-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28988 , F 210, S 8, H M 521996, I/A 1 (30/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-132-28