GUACAMAYO ENERGY SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Jenner, 3
Código Postal 28010
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GUACAMAYO ENERGY SL
CIF B05492418
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 12/05/2021
Órgano Administración Administradores solidarios
Propietario TECNICA UNIVERSAL SOLAR SA
VINCULACIONES DE GUACAMAYO ENERGY SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GUACAMAYO ENERGY SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Aguilar Lopez Beatriz | Apoderado Solidario | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Asuero Resusta Vicente | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Del Rio Arranz Juan Pablo | Apoderado Solidario | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Espinosa Balaca Manuel | Representante | 12/07/2021 | 02/03/2022 |
Fernandez Hernansaiz Jose Ramon | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Gimenez Soriano Pablo | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Gonzalez-herrero Camiruaga Joaquin | Apoderado Solidario | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Olaguibel Amich Iñigo | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Parejo Del Rio Daniel | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
Perez Marcos Oscar | Apoderado | 29/07/2021 | 02/03/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GUACAMAYO ENERGY SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 88, S 8, H M 747646, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 88, S 8, H M 747646, I/A 6 (02/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-47-28
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 87, S 8, H M 747646, I/A 5 (18/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-16-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 87, S 8, H M 747646, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 87, S 8, H M 747646, I/A 4 (29/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-233-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 86, S 8, H M 747646, I/A 3 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 83, S 8, H M 747646, I/A 2 (29/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-149-28
Administrador Solidario
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 80, S 8, H M 747646, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28
Dirección:C/ JENNER 3 4ª (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/05/21
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Constituye el objeto de la Sociedad el desarrollo de las siguientes actividades: a) El desarrollo y promoción de proyectos energéticos, la compra, venta, importación, exportación, distribución, suministro, y comercialización de los equipos necesarios para la producción de energía eléctrica..
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42231 , F 80, S 8, H M 747646, I/A 1 (12/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-136-28