GT86 SL - EXTINGUIDA
Municipio Getafe
Provincia Madrid
Razón Social GT86 SL
CIF B82803636
Actividad Alquiler de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Grupo Aplicaciones Electronicas Y Comunicaciones S
Propietario VAPA34 SL
VINCULACIONES DE GT86 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GT86 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Coll Talleda Jose Maria | Representante | 19/11/2009 | 13/09/2010 |
Grupo Aplicaciones Electronicas Y Comunicaciones S | Administrador Unico | 19/11/2009 | 13/09/2010 |
VAPA34 SL | Socio Unico | 01/03/2010 | 13/09/2010 |
Grupo Aplicaciones Electronicas Y Comunicaciones S | Socio Unico | 20/11/2009 | 01/03/2010 |
Coll Talleda Jose Maria | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2009 | |
Coll Talleda Jose Maria | Presidente | 19/11/2009 | |
Coll Talleda Jose Maria | Consejero | 19/11/2009 | |
Garces Muntañola Jorge | Consejero | 19/11/2009 | |
Rojas Gimenez Jose | Secretario | 19/11/2009 | |
Rojas Gimenez Jose | Consejero Delegado Solidario | 19/11/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GT86 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 83, S 8, H M 270461, I/A 10 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- CANCELADOS LOS ASIENTOS DE LA SOCIEDAD Y CERRADA LA HOJA REGISTRAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 83, S 8, H M 270461, I/A 10 (13/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-191-28
- NOTA MARGINAL DE CIERRE PROVISIONAL DE LA HOJA REGISTRAL POR PLAZO DE SEIS MESES DE CONFORMIDAD CON LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO 231 RRM, AL SER ABSORBIDA POR LA DOMICILIADA EN BARCELONA "VAPA34 SL"
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 83, S 8, H M 270461, I/A 9-M (15/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-120-28
Nuevo Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 83, S 8, H M 270461, I/A 9 (01/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-47-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-239-28
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 82, S 8, H M 270461, I/A 8 (20/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-229-28
- Cambio del Organo de Administración: Consejo de administración a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 82, S 8, H M 270461, I/A 7 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Administrador Unico
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 82, S 8, H M 270461, I/A 7 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24949 , F 82, S 8, H M 270461, I/A 7 (19/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-228-28