GRYNDLE ASOC SL - EXTINGUIDA
Dirección social PLAZA PIO XXII2, LOCAL 2D.
Municipio Donostia/San Sebastián
Provincia Gipuzkoa
Razón Social GRYNDLE ASOC SL
CIF B75065912
Capital Social 135000.0 Euros
Fecha de Constitución 03/04/2012
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRYNDLE ASOC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRYNDLE ASOC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Achalandabaso Alfonso Jose | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
De La Herran Nuñez Gaspar | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Emparanza Arostegui Angel Cruz | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Escobar Martinez Eduardo | Liquidador | 24/12/2014 | 24/12/2014 |
Escobar Martinez Eduardo | Presidente | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Escobar Martinez Eduardo | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Gorrotxategi Jauregui Antxon | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Gorrotxategi Jauregui Antxon | Apoderado | 11/06/2012 | 24/12/2014 |
Larman Tellechea Mariano | Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
Monreal Bacigalupe Iñigo | Vicesecretario No Consejero | 19/04/2012 | 24/12/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRYNDLE ASOC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 63, S 8, H SS 34432, I/A 4 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 63, S 8, H SS 34432, I/A 4 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 63, S 8, H SS 34432, I/A 4 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Consejero
Liquidador
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 63, S 8, H SS 34432, I/A 4 (24/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-4-20
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 63, S 8, H SS 34432, I/A 3 (13/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-184-20
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 62, S 8, H SS 34432, I/A 2 (11/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-116-20
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicepresidente
Vicesecretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 60, S 8, H SS 34432, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20
Dirección:PLAZA PIO XXII2, LOCAL 2D. (DONOSTIA-SAN SEBASTIAN)
Comienzo de operaciones:03/04/12
Capital:135.000,00 Euros
Objeto social:Realización de actividades de mediación
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2556 , F 60, S 8, H SS 34432, I/A 1 (19/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-82-20