AQENER INVENTORS SL - EXTINGUIDA
Razón Social AQENER INVENTORS SL
CIF B86674074
Capital Social 26650.0 Euros
Fecha de Constitución 26/02/2013
Nombres Anteriores
- GRUPREX SL
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE AQENER INVENTORS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE AQENER INVENTORS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Cortina Garcia Cristina | Consejero Delegado | 21/08/2019 | 16/08/2024 |
Cortina Garcia Cristina | Consejero | 21/08/2019 | 16/08/2024 |
Estrella Pedrola Rafael | Consejero | 10/08/2017 | 16/08/2024 |
Estrella Pedrola Rafael | Presidente | 10/08/2017 | 16/08/2024 |
IMBICA LEGIS SL | Consejero | 10/08/2017 | 16/08/2024 |
Lombardo Gonzalez Francisco De Paula | Representante | 10/08/2017 | 16/08/2024 |
Mañero Ruiz Federico | Liquidador | 16/08/2024 | 16/08/2024 |
Mañero Ruiz Federico | Consejero | 10/08/2017 | 16/08/2024 |
Sempere De Udaeta Carlos | Secretario | 11/01/2018 | 16/08/2024 |
Antequera Rodriguez Nicolas | Consejero | 10/08/2017 | 21/08/2019 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE AQENER INVENTORS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558089, I/A 8 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558089, I/A 8 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558089, I/A 8 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
Consejero Delegado
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 558089, I/A 8 (16/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-162-28
- GTA DE QUEVEDO 9 5º (MADRID)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 213, S 8, H M 558089, I/A 7 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Consejero Delegado
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 213, S 8, H M 558089, I/A 7 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Consejero Delegado
Representante
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 213, S 8, H M 558089, I/A 7 (21/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-164-28
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 213, S 8, H M 558089, I/A 6 (09/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-73-28
Capital Anterior: | 25.250,00 | Euros |
Aumento de capital: | 1.400,00 | Euros |
Capital Actual: | 26.650,00 | Euros |
Porcentaje: | 5,54 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 212, S 8, H M 558089, I/A 5 (12/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-14-28
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31005 , F 212, S 8, H M 558089, I/A 4 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-13-28