GRUPOTEC RENOVABLES ESPAÑA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Tarongers, 33
Municipio València
Provincia Valencia
Razón Social GRUPOTEC RENOVABLES ESPAÑA SL
CIF B98537855
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Instalaciones eléctricas
Fecha de Constitución 06/05/2013
Página Web www.grupotec.es
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA
Propietario GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA
Auditor DELOITTE AUDITORES SL
VINCULACIONES DE GRUPOTEC RENOVABLES ESPAÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPOTEC RENOVABLES ESPAÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 22/12/2020 | 15/02/2023 |
DELOITTE AUDITORES SL | Auditor | 26/01/2018 | 15/02/2023 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA | Socio Unico | 14/05/2013 | 15/02/2023 |
GRUPO TEC SERVICIOS AVANZADOS SA | Administrador Unico | 14/05/2013 | 15/02/2023 |
Moreyra Martinez Cesar Alejandro | Apoderado | 02/01/2014 | 15/02/2023 |
PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL | Auditor | 31/10/2013 | 15/02/2023 |
Villoldo Bellon Olallo | Apoderado | 18/04/2019 | 15/02/2023 |
Cristobal Beunza Iñigo | Apoderado | 17/04/2015 | 02/05/2016 |
ACTOS BORME DE GRUPOTEC RENOVABLES ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 85, S 8, H V 153887, I/A 10 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 85, S 8, H V 153887, I/A 10 (15/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-37-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10650, L 7931, F 84, S 8, H V 153887, I/A 9 (22/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 151, S 8, H V 153887, I/A 8 (18/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-80-46
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 151, S 8, H V 153887, I/A 7 (26/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-24-46
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 151, S 8, H V 153887, I/A 6 (08/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-32-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 151, S 8, H V 153887, I/A 5 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-87-46
- Don Andrés Muelas López de Aberasturi ha sido sustituido por Don César Alejandro Moreyra Martínez, como persona física representante de la mercantil "GRUPOTEC SERVICIOS AVANZADOS SA, Administradora única de la sociedad de esta hoja
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 146, S 8, H V 153887, I/A 1 M (11/08/2015)
CVE: BORME-A-2015-156-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 150, S 8, H V 153887, I/A 4 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-46
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9628, L 6910, F 148, S 8, H V 153887, I/A 3 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-6-46