GRUPONAIB SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Cardenal Bueno Monreal, 58
Código Postal 41013
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Razón Social GRUPONAIB SL
CIF B91505479
Capital Social 160000.0 Euros
Actividad Construcción de edificios residenciales
Auditor Benitez Gallego Adolfo
VINCULACIONES DE GRUPONAIB SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPONAIB SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AUDIPUBLIC SL | Auditor Suplente | 09/04/2010 | 18/12/2018 |
Benitez Gallego Adolfo | Auditor | 09/04/2010 | 18/12/2018 |
INMOBILIARIA CHAPINA SL | Administrador Solidario | 18/12/2018 | |
INVERSIONES REY SANTO SL | Administrador Solidario | 18/12/2018 | |
Navarro Ibañez De Aldecoa Alvaro | Apoderado | 22/10/2009 | 18/12/2018 |
ACTOS BORME DE GRUPONAIB SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 126, S 8, H SE 66009, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 126, S 8, H SE 66009, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 126, S 8, H SE 66009, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 126, S 8, H SE 66009, I/A 5 (18/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-248-41
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: 5. Capital.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 125, S 8, H SE 66009, I/A 4 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-41
Capital Anterior: | 1.000.000,00 | Euros |
Disminución de capital | 840.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 160.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 84,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 125, S 8, H SE 66009, I/A 4 (01/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-175-41
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-167-41
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2010)
CVE: BORME-B-2010-189-41
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/04/2010)
CVE: BORME-B-2010-75-41
Auditor Suplente
Auditor
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4327 , F 125, S 8, H SE 66009, I/A 3 (09/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-75-41