GRUPO ZACOA SL - EXTINGUIDA
Provincia Murcia
Razón Social GRUPO ZACOA SL
CIF B73203242
VINCULACIONES DE GRUPO ZACOA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ZACOA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Francisco Lopez Esteban | Liquidador Mancomunado | 20/01/2009 | 24/11/2009 |
Lorenzo Adan Escarabajal | Liquidador Mancomunado | 20/01/2009 | 24/11/2009 |
Pedro Javier Carceles Sanchez Fortun | Liquidador Mancomunado | 20/01/2009 | 24/11/2009 |
Francisco Lopez Esteban | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 | |
Lorenzo Adan Escarabajal | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 | |
Pedro Javier Carceles Sanchez Fortun | Administrador Mancomunado | 20/01/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO ZACOA SL
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2011)
CVE: BORME-B-2011-20-30
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 21, S 8, H MU 39431, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 21, S 8, H MU 39431, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-231-30
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 21, S 8, H MU 39431, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-30
Liquidador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 21, S 8, H MU 39431, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-30
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1921 , F 21, S 8, H MU 39431, I/A 2 (20/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-30