GRUPO TUERO JORDAN SL - EXTINGUIDA
Dirección social C/ ARGANZUELA 29 Ptl.E 1º B
Municipio Algete
Provincia Madrid
Razón Social GRUPO TUERO JORDAN SL
CIF B86407160
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Agencias de publicidad
Fecha de Constitución 28/02/2012
Órgano Administración Administrador único
Propietario Tuero Jordan Fernando Jose
VINCULACIONES DE GRUPO TUERO JORDAN SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TUERO JORDAN SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ortega Herran Carlos | Administrador Unico | 27/08/2018 | 19/01/2022 |
Suarez Fernandez-regatillo Maria Amparo | Liquidador | 19/01/2022 | 19/01/2022 |
Tuero Jordan Fernando Jose | Socio Unico | 11/05/2012 | 19/01/2022 |
Tuero Jordan Fernando Jose | Administrador Unico | 11/05/2012 | 27/08/2018 |
ACTOS BORME DE GRUPO TUERO JORDAN SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 3 (19/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-17-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 204, S 8, H M 527052, I/A 2 (27/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-169-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 202, S 8, H M 527052, I/A 1 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 202, S 8, H M 527052, I/A 1 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28
Dirección:C/ ARGANZUELA 29 Ptl.E 1º B (ALGETE)
Comienzo de operaciones:28/02/12
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Prestación de servicios de publicidad, marketing, consultoría, para empresas y/o particulares tanto por medios propios como contratados. Compra, venta, arrendamiento (exceptuando el arrendamiento financiero), explotación de bienes muebles e inmuebles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29280 , F 202, S 8, H M 527052, I/A 1 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-98-28