GRUPO TRES GESTION E INVERSION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Concepciones, 3
Código Postal 42001
Municipio Soria
Provincia Soria
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TRES GESTION E INVERSION SL
CIF B84152768
Actividad Compraventa de bienes inmobiliarios por cuenta propia
Fecha de Constitución 11/11/2004
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO TRES GESTION E INVERSION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TRES GESTION E INVERSION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alberto Llorente Diez | Liquidador Solidario | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
Esteban Terrero Javier | Consejero | 12/02/2009 | 23/11/2022 |
Esteban Terrero Javier | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 12/02/2009 | 23/11/2022 |
Esteban Terrero Javier | Secretario | 12/02/2009 | 23/11/2022 |
Gonzalo Jimenez Daniel | Consejero | 12/02/2009 | 23/11/2022 |
Gonzalo Jimenez Daniel | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 12/02/2009 | 23/11/2022 |
Javier Esteban Terrero | Consejero | 23/11/2022 | |
Javier Esteban Terrero | Liquidador Solidario | 23/11/2022 | 23/11/2022 |
Javier Esteban Terrero | Consejero Delegado Mancomunado Solidario | 23/11/2022 | |
Javier Esteban Terrero | Secretario | 23/11/2022 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO TRES GESTION E INVERSION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 87, S 8, H SO 3522, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-42
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 87, S 8, H SO 3522, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-42
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 87, S 8, H SO 3522, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-42
Consejero Delegado Mancomunado Solidario
Liquidador Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 87, S 8, H SO 3522, I/A 5 (23/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-247-42
- C/ CONCEPCIONES 3 6 D (SORIA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 195, L 144, F 86, S 8, H SO 3522, I/A 4 (20/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-185-42
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20630 , F 129, S 8, H M 365253, I/A 3 (01/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-29-28
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-144-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-131-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2009)
CVE: BORME-B-2009-153-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20630 , F 129, S 8, H M 365253, I/A 2 (12/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-38-28