GRUPO TOTALMAR SA - EXTINGUIDA
Dirección social Cl del General Alvarez de Castro, 3
Código Postal 08003
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TOTALMAR SA
CIF A64423312
Actividad Fabricación de otra maquinaria para usos específicos n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/01/2007
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO TOTALMAR SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TOTALMAR SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Alvarez Cubillas Laura Azucena | Liquidador | 29/07/2014 | 29/07/2014 |
Alvarez Cubillas Laura Azucena | Secretario | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Alvarez Cubillas Laura Azucena | Consejero | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Alvarez Cubillas Laura Azucena | Secretario | 27/01/2010 | 29/07/2014 |
Fernandez Alonso Alberto | Presidente | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Fernandez Alonso Alberto | Consejero | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Fernandez Alonso Alberto | Consejero Delegado | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Fernandez Alonso Alberto | Consejero Delegado | 27/01/2010 | 29/07/2014 |
Fernandez Artime Jose Alberto | Consejero | 14/03/2013 | 29/07/2014 |
Fernandez Artime Jose Alberto | Consejero | 27/01/2010 | 29/07/2014 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO TOTALMAR SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 6 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 6 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
Consejero Delegado
Liquidador
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 6 (29/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-148-08
- Otras modificaciones estatutarias: ART.27:SISTEMA RETRIBUTIVO DEL ORGANO DE ADMINISTRACION SOCIAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 5 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 5 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
Consejero Delegado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 69, S 8, H B 341889, I/A 5 (14/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-57-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2011)
CVE: BORME-B-2011-212-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2010)
CVE: BORME-B-2010-243-08
- CL GENERAL ALVAREZ DE CASTRO Num.3 P.3 PTA.2 (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39215 , F 68, S 8, H B 341889, I/A 4 (12/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-139-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/01/2010)
CVE: BORME-B-2010-32-08