GRUPO TIZAT GESTION SL - EXTINGUIDA
Dirección social Av Joaquin Vilanova, 30
Código Postal 03440
Municipio Ibi
Provincia Alicante/Alacant
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TIZAT GESTION SL
CIF B54384367
Actividad Fabricación de otros productos de plástico
Fecha de Constitución 11/11/2008
Página Web www.tizat.com
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO TIZAT GESTION SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TIZAT GESTION SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Martin Pina Vicente | Liquidador Solidario | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Martin Pina Vicente | Administrador Solidario | 11/05/2012 | 12/01/2023 |
Pico Antoli Arturo | Liquidador Solidario | 12/01/2023 | 12/01/2023 |
Pico Antoli Arturo | Administrador Solidario | 11/05/2012 | 12/01/2023 |
Pujante Moreno Maria Consuelo | Administrador Unico | 11/05/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO TIZAT GESTION SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
Administrador Solidario
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 3 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-03
- AVDA JOAQUIN VILANOVA 30 (IBI)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3339 , F 35, S 8, H A 114995, I/A 2 (11/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-03
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/08/2011)
CVE: BORME-B-2011-170-03