GRUPO TEUS DESIGN & MANAGEMENT SL - EXTINGUIDA
Dirección social Plaza Castilla, 3
Código Postal 28046
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TEUS DESIGN & MANAGEMENT SL
CIF B85714871
Capital Social 30000.0 Euros
Actividad Otras actividades de construcción especializada n.c.o.p.
Fecha de Constitución 01/06/2009
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO TEUS DESIGN & MANAGEMENT SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TEUS DESIGN & MANAGEMENT SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Oteo Alvaro | Administrador Unico | 18/11/2009 | 18/08/2010 |
Muñoz Oteo Alvaro | Liquidador | 18/08/2010 | 18/08/2010 |
Gonzalez Gaviño David Jose | Apoderado | 18/11/2009 | 11/12/2009 |
Stoyanov Stoyanova Miglena | Administrador Unico | 09/06/2009 | 18/11/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO TEUS DESIGN & MANAGEMENT SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 6, S 8, H M 482522, I/A 5 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 6, S 8, H M 482522, I/A 5 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 6, S 8, H M 482522, I/A 5 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 6, S 8, H M 482522, I/A 5 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/06/2010)
CVE: BORME-B-2010-124-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 5, S 8, H M 482522, I/A 4 (11/12/2009)
CVE: BORME-A-2009-244-28
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 4, S 8, H M 482522, I/A 3 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 4, S 8, H M 482522, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 4, S 8, H M 482522, I/A 2 (18/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-227-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26777 , F 1, S 8, H M 482522, I/A 1 (09/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-114-28