GRUPO TECNICO DE PROYECTOS Y MULTISERVICIOS SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Albacete, 6
Código Postal 13002
Municipio Ciudad Real
Provincia Ciudad Real
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO TECNICO DE PROYECTOS Y MULTISERVICIOS SL
CIF B13507876
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Fontanería, instalaciones de sistemas de calefacción y aire acondicionado
Fecha de Constitución 15/02/2010
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO TECNICO DE PROYECTOS Y MULTISERVICIOS SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TECNICO DE PROYECTOS Y MULTISERVICIOS SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Muñoz Torija Francisco Jose | Administrador Solidario | 27/02/2010 | 24/08/2021 |
Muñoz Torija Francisco Jose | Liquidador Solidario | 24/08/2021 | 24/08/2021 |
Muñoz Torija Jesus Fernando | Administrador Solidario | 27/02/2010 | 24/08/2021 |
Muñoz Torija Jesus Fernando | Liquidador Solidario | 24/08/2021 | 24/08/2021 |
ACTOS BORME DE GRUPO TECNICO DE PROYECTOS Y MULTISERVICIOS SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-13
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-13
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Liquidadores Solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-13
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 3 (24/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-166-13
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/02/2012)
CVE: BORME-B-2012-49-13
- así como la realización de proyectos de ingeniería para llevar a efecto los trabajos contenidos en el objeto social
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 149, S 8, H CR 20304, I/A 2 (19/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-215-13
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 147, S 8, H CR 20304, I/A 1 (27/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-13
Dirección:C/ ALBACETE, 6-B BAJO A (CIUDAD REAL)
Comienzo de operaciones:15/02/10
Capital:3.100,00 Euros
Objeto social:Instalaciones de fontanería, climatización frío-calor, e instalación de energías renovables; instalaciones eléctricas en general; albañilería y pequeños trabajos de construcción; carpintería de madera ó aluminio; construcción inmuebles de todo tipo; incluída obra civil y particular; comercio al por
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 515 , F 147, S 8, H CR 20304, I/A 1 (27/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-55-13