GRUPO TECNICO AVIGIC SL - EXTINGUIDA
Dirección social CL GUIPUZCOA Num.23
Municipio Sant Cugat del Vallès
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO TECNICO AVIGIC SL
CIF B66172362
Capital Social 3100.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 29/11/2013
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Teixido Murcia Cristina
VINCULACIONES DE GRUPO TECNICO AVIGIC SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TECNICO AVIGIC SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Teixido Murcia Cristina | Apoderado Solidario | 09/01/2014 | 15/03/2024 |
Teixido Murcia Cristina | Administrador Unico | 27/06/2018 | 15/03/2024 |
Vidueira Perez Sebastian | Administrador Unico | 02/01/2014 | 27/06/2018 |
ACTOS BORME DE GRUPO TECNICO AVIGIC SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 9 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-62-08
- DECLARACION DE UNIPERSONALIDAD. SOCIO UNICO: GABINET TECNIC AVIGIC S.L
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 8 (31/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-214-08
- CL GUIPUZCOA Num.23 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 7 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 6 (27/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-128-08
- CL JOHAN SEBASTIAN BACH,NUMERO 13, BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 86, S 8, H B 446361, I/A 5 (03/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-28-08
- CL MAIGNON,15-17, BAJOS (BARCELONA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 85, S 8, H B 446361, I/A 4 (05/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-8-08
- CL ALVAREZ, NUMERO 8, CASA 8 (SANT CUGAT DEL VALLES)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 85, S 8, H B 446361, I/A 3 (29/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-213-08
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 85, S 8, H B 446361, I/A 2 (09/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-11-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44070 , F 84, S 8, H B 446361, I/A 1 (02/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-7-08