GRUPO TAMEGA SL - EXTINGUIDA
Municipio Cervo
Provincia Lugo
Razón Social GRUPO TAMEGA SL
CIF B27274620
Capital Social 3616399.0 Euros
Actividad Servicios administrativos combinados
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO TAMEGA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO TAMEGA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ABANCA SA | Administrador Concursal | 31/10/2019 | |
AUDIJURIS AUDITORES CONSULTORES SL | Auditor | 04/03/2013 | 31/10/2019 |
Cigarran Iglesias Maria Del Carmen | Apoderado Solidario | 16/11/2010 | 31/10/2019 |
Gonzalez Casas Jose Ramon | Apoderado | 24/01/2017 | 31/10/2019 |
Jesus Antonio Amarelo Fernandez | Administrador Concursal | 31/10/2019 | |
Jose Ramon Gonzalez Casas | Apoderado Solidario | 16/11/2010 | 31/10/2019 |
Leiro Castro Alberto | Administrador Concursal | 06/04/2017 | 31/10/2019 |
Cigarran Aenlle Jose Luis | Presidente | 06/04/2017 | |
Cigarran Aenlle Jose Luis | Consejero | 06/04/2017 | |
Cigarran Iglesias Maria Del Carmen | Secretario | 05/02/2009 | 06/04/2017 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO TAMEGA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A 26 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-27
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:GALVAN GALLEGOS, ANGELA
Fecha de Resolución:06/03/2017
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
26
Fecha Inscripción31/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A 26 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-27
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO TAMEGA SL
Nif:B27274620
Revocación:
Tipo:Cese
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:GALVAN GALLEGOS, ANGELA
Fecha de Resolución:06/03/2017
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
26
Fecha Inscripción31/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A 26 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-27
Fase del concurso
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:GALVAN GALLEGOS, ANGELA
Fecha de Resolución:06/03/2017
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
26
Fecha Inscripción31/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A 26 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-27
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO TAMEGA SL
Nif:B27274620
Auto de conclusión del concurso
Tipo Conclusión:Inexistencia de bienes
Juzgado:JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NUMERO 2 DE LUGO
Juez / Ponente:AURELIA BELLO FERNANDEZ
Fecha de Resolución:06/09/2019
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
26
Fecha Inscripción31/10/2019
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A 26 (31/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-217-27
- Otras Causas
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A D (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-27
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO TAMEGA SL
Nif:B27274620
Nombramiento de administradores
Tipo:Voluntario
Nombre:Leiro Castro Alberto
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:GALVAN GALLEGOS, ANGELA
Fecha de Resolución:06/03/2017
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
D
Fecha Inscripción06/04/2017
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A D (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-27
Fase del concurso
Deudor:
Nombre:GRUPO TAMEGA SL
Nif:B27274620
Auto de apertura de la fase de liquidación
Juzgado:MERCANTIL DE LUGO
Número:2
Juez / Ponente:GALVAN GALLEGOS, ANGELA
Fecha de Resolución:06/03/2017
Número Procedimiento Concursal:0000759/2011
Datos Registrales:
Tomo:
445
Libro:
0
Folio:
17
Hoja:
8-7838
Inscripción:
D
Fecha Inscripción06/04/2017
Registro:Registro Mercantil de Lugo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A D (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-27
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 17, S 8, H LU 7838, I/A D (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-72-27
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 445 , F 16, S 8, H LU 7838, I/A 25 (24/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-22-27