GRUPO SUEÑOS ON LINE SL - EXTINGUIDA
Dirección social Paseo de la Marina Española, 18
Código Postal 51001
Municipio Ceuta
Provincia Ceuta
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO SUEÑOS ON LINE SL
CIF B92846518
Actividad Actividades de las agencias de viajes
Fecha de Constitución 13/04/2007
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Buxaderas Sanchez Eduardo
VINCULACIONES DE GRUPO SUEÑOS ON LINE SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO SUEÑOS ON LINE SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Buxaderas Sanchez Eduardo | Administrador Unico | 23/09/2010 | 08/04/2011 |
Plaza Ximenez De Enciso Juan Carlos | Apoderado | 08/09/2009 | 08/04/2011 |
Leon Cendros Jose Antonio | Apoderado | 23/10/2009 | 23/09/2010 |
R V HOLDING TURISTIC SL | Administrador Unico | 08/09/2009 | 23/09/2010 |
Delgado Moyano Jesus Manuel | Secretario | 08/09/2009 | |
Delgado Moyano Jesus Manuel | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2009 | |
Delgado Moyano Jesus Manuel | Consejero | 08/09/2009 | |
Mesa Valentin Jose | Presidente | 08/09/2009 | |
Mesa Valentin Jose | Consejero Delegado Mancomunado | 08/09/2009 | |
Mesa Valentin Jose | Consejero | 08/09/2009 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO SUEÑOS ON LINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 121, S 8, H CE 2327, I/Amarg. (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-51
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 121, S 8, H CE 2327, I/Amarg. (08/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-82-51
- Absorbidas: GRUPO SUEÑOS ON LINE SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (20/12/2010)
CVE: BORME-B-2010-250-51
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/10/2010)
CVE: BORME-B-2010-239-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 121, S 8, H CE 2327, I/A 6 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 121, S 8, H CE 2327, I/A 5 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-51
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 121, S 8, H CE 2327, I/A 5 (23/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-196-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 120, S 8, H CE 2327, I/A 4 (23/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-213-51
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 120, S 8, H CE 2327, I/A 3 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-51
- C/ MARINA ESPAÑOLA 18 BAJA 2 (CEUTA)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 106 , F 120, S 8, H CE 2327, I/A 2 (08/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-183-51