GRUPO SCANFISK CORUÑA SL - EXTINGUIDA
Razón Social GRUPO SCANFISK CORUÑA SL
CIF B50943075
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO SCANFISK CORUÑA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO SCANFISK CORUÑA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Lahoz Angel | Presidente | 10/12/2021 | 26/02/2024 |
Garcia Lahoz Angel | Consejero Delegado | 10/12/2021 | 26/02/2024 |
Garcia Lahoz Angel | Consejero | 10/12/2021 | 26/02/2024 |
Garcia Peiro Sandra | Consejero | 03/01/2024 | 26/02/2024 |
Pina Serrano Raul | Apoderado | 03/05/2022 | 26/02/2024 |
Pina Serrano Raul | Secretario | 10/12/2021 | 26/02/2024 |
Pina Serrano Raul | Consejero | 10/12/2021 | 26/02/2024 |
Lapuente Rodrigo Alberto Rafael | Consejero | 10/12/2021 | 02/05/2023 |
Garcia Lahoz Angel | Administrador Solidario | 10/12/2021 | |
Lapuente Rodrigo Alberto Rafael | Administrador Solidario | 10/12/2021 |
ACTOS BORME DE GRUPO SCANFISK CORUÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 151, S 8, H Z 32164, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-50
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 151, S 8, H Z 32164, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 151, S 8, H Z 32164, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 151, S 8, H Z 32164, I/A 6 (26/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 150, S 8, H Z 32164, I/A 5 (03/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-9-50
Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 150, S 8, H Z 32164, I/A 4 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-86-50
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 150, S 8, H Z 32164, I/A 3 (03/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-87-50
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Consejo de administración
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 149, S 8, H Z 32164, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Consejero Delegado
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 149, S 8, H Z 32164, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2853 , F 149, S 8, H Z 32164, I/A 2 (10/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-240-50