GRUPO SANTERIO SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Alondra, 4
Código Postal 38107
Municipio Santa Cruz de Tenerife
Provincia Santa Cruz de Tenerife
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO SANTERIO SL
CIF B38829420
Órgano Administración Administrador único
Propietario Gonzalez Diaz Antonio
VINCULACIONES DE GRUPO SANTERIO SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO SANTERIO SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Gonzalez Diaz Antonio | Socio Unico | 26/02/2009 | 22/11/2023 |
Gonzalez Diaz Antonio | Administrador Unico | 26/02/2009 | 22/11/2023 |
Gonzalez Diaz Antonio | Liquidador | 22/11/2023 | 22/11/2023 |
Gonzalez Diaz Antonio | Administrador Mancomunado | 26/02/2009 | 26/02/2009 |
Kogut Oleg | Administrador Unico | 26/02/2009 | |
Kogut Oleg | Administrador Mancomunado | 26/02/2009 | 26/02/2009 |
ACTOS BORME DE GRUPO SANTERIO SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 6 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 6 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 6 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 6 (22/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A ALTA (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-35-38
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A BAJA (27/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-237-38
- 2007
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-58-38
- 2006
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/03/2009)
CVE: BORME-B-2009-58-38
- C/ ALONDRA 4 - EL SOBRADILLO (SANTA CRUZ DE TENERIFE)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 5 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-38
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2737 , F 182, S 8, H TF 37318, I/A 5 (26/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-49-38