GRUPO SALPADOK SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Madroños, 19
Código Postal 28043
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO SALPADOK SL
CIF B85615052
Capital Social 282800.0 Euros
Actividad Otras actividades de telecomunicaciones
Fecha de Constitución 19/01/2009
Órgano Administración Administrador único
Propietario Ramos Covarrubias Ignacio
VINCULACIONES DE GRUPO SALPADOK SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO SALPADOK SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Ramos Covarrubias Ignacio | Socio Unico | 26/11/2010 | 18/01/2012 |
Rodriguez Villasante Gonzalez Luis Fernando | Liquidador | 18/01/2012 | 18/01/2012 |
Rodriguez Villasante Gonzalez Luis Fernando | Socio Unico | 28/01/2009 | 18/01/2012 |
Rodriguez Villasante Gonzalez Luis Fernando | Administrador Unico | 28/01/2009 | 18/01/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO SALPADOK SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 124, S 8, H M 475040, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 124, S 8, H M 475040, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 124, S 8, H M 475040, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 124, S 8, H M 475040, I/A 5 (18/01/2012)
CVE: BORME-A-2012-21-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 124, S 8, H M 475040, I/A 4 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Capital Anterior: | 20.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 262.800,00 | Euros |
Capital Actual: | 282.800,00 | Euros |
Porcentaje: | 1.314,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 123, S 8, H M 475040, I/A 3 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Capital Anterior: | 4.000,00 | Euros |
Aumento de capital: | 16.000,00 | Euros |
Capital Actual: | 20.000,00 | Euros |
Porcentaje: | 400,00 | % |
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 123, S 8, H M 475040, I/A 2 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-27-28
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 118, S 8, H M 475040, I/A 1 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 118, S 8, H M 475040, I/A 1 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28
Dirección:AVDA DE LOS MADROÑOS 19 6º E (MADRID)
Comienzo de operaciones:19/01/09
Capital:4.000,00 Euros
Objeto social:LA ELABORACION DE PROGRAMAS INFORMATICOS Y, EN GENERAL, TODO TIPO DE "SOFTWARE", A MEDIDA, PARA SU APLICACION AL TRATAMIENTO DE LA INFORMACION, A LASTELECOMUNICACIONES, A LA FORMACION O EDUCACION, A LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA Y, EN GENERAL, A CUALQUIER OTRO CAMPO EN QUE LA INFORMATICA PUEDA SER APL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26362 , F 118, S 8, H M 475040, I/A 1 (28/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-25-28