GRUPO ROSSO SEVILLA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Miraflores, 72
Código Postal 41008
Municipio Sevilla
Provincia Sevilla
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO ROSSO SEVILLA SL
CIF B90030115
Capital Social 200000.0 Euros
Fecha de Constitución 29/10/2012
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO ROSSO SEVILLA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO ROSSO SEVILLA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Codon Roman Jose Daniel | Administrador Unico | 17/04/2015 | 25/08/2021 |
Codon Roman Jose Daniel | Liquidador Unico | 25/08/2021 | 25/08/2021 |
De La Flor Terrero Maria Del Carmen | Administrador Unico | 15/11/2012 | 17/04/2015 |
ACTOS BORME DE GRUPO ROSSO SEVILLA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Administrador Unico
Liquidador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 3 (25/08/2021)
CVE: BORME-A-2021-168-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 207, S 8, H SE 95122, I/A 2 (17/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-77-41
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 206, S 8, H SE 95122, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41
Dirección:AVDA MIRAFLORES 72 - LOCAL, 41008 (SEVILLA)
Comienzo de operaciones:29/10/12
Capital:200.000,00 Euros
Objeto social:El desarrollo de actividades características del negocio de hostelería, bares, cafeterías, confiterías y restaurantes, en locales propios o ajenos; así como la contratación o subcontratación de dichas actividades a través deterceros;
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5606 , F 206, S 8, H SE 95122, I/A 1 (15/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-230-41