GRUPO RENOVALIA DE ENERGIA 358 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Avda Picassent, 10
Código Postal 02600
Municipio Villarrobledo
Provincia Albacete
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO RENOVALIA DE ENERGIA 358 SL
CIF B02457216
Actividad Producción de energía eléctrica de otros tipos
Fecha de Constitución 07/01/2008
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO RENOVALIA DE ENERGIA 358 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO RENOVALIA DE ENERGIA 358 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Galobart Sanchez Marco Jaime | Administrador Solidario | 11/01/2017 | 17/01/2019 |
Olea Aviles Jose Manuel | Administrador Solidario | 11/01/2017 | 17/01/2019 |
SPV SPAIN 5 SL | Administrador Unico | 08/02/2016 | 11/01/2017 |
Galobart Sanchez Marco Jaime | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 08/02/2016 |
Galobart Sanchez Marco Jaime | Apoderado | 08/02/2016 | |
Ortega Martinez Maria Teresa | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 08/02/2016 |
Ortega Martinez Maria Teresa | Apoderado | 08/02/2016 | |
Ortega Martinez Juan Domingo | Administrador Solidario | 12/05/2014 | 24/10/2014 |
Ortega Martinez Juan Domingo | Administrador Unico | 12/05/2014 | |
Calero Brazalez Juan Jose | Apoderado | 15/12/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO RENOVALIA DE ENERGIA 358 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-02
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 9 (17/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-19-02
- Cambio del Organo de Administración: Administrador único a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-02
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 8 (11/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-12-02
- AVDA PICASSENT 10 - Edificio A, 02600 (VILLARROBLEDO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 7 (25/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-43-02
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 967, L 731, F 127, S 8, H AB 18840, I/A 6 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-02
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 690, F 136, S 8, H AB 18840, I/A 5 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-02
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 926, L 690, F 136, S 8, H AB 18840, I/A 5 (08/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-02