GRUPO RECREFAM EUROPA SL - EXTINGUIDA
Dirección social Trva Arteixo, 290
Código Postal 15142
Municipio Arteixo
Provincia A Coruña
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO RECREFAM EUROPA SL
CIF B70284856
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 02/03/2011
Órgano Administración Consejo de administración
VINCULACIONES DE GRUPO RECREFAM EUROPA SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO RECREFAM EUROPA SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Fernandez Gandara Maria Jose | Liquidador | 10/04/2015 | 22/06/2015 |
Fernandez Gandara Maria Jose | Apoderado Solidario | 02/06/2011 | 22/06/2015 |
Marquez Lasso Daniel | Apoderado Solidario | 02/06/2011 | 22/06/2015 |
Romon Lopez David | Apoderado Mancomunado | 03/11/2011 | 22/06/2015 |
Vazquez Couceiro Celestino | Apoderado Mancomunado Solidario | 03/11/2011 | 22/06/2015 |
De Prado Sampedro Lino | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2011 | 10/04/2015 |
De Prado Sampedro Lino | Secretario | 01/06/2011 | 10/04/2015 |
De Prado Sampedro Lino | Consejero | 01/06/2011 | 10/04/2015 |
Jimenez Hernandez Ismael | Consejero | 01/06/2011 | 10/04/2015 |
Quevedo Diniz Jose Antonio | Consejero Delegado Solidario | 01/06/2011 | 10/04/2015 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO RECREFAM EUROPA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 7 (22/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-120-15
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15
- TRVA DE ARTEIXO 290 BAJO (ARTEIXO)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL DOMICILIO SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15
Consejero Delegado Solidario
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 138, S 8, H C 47247, I/A 6 (10/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-74-15
- CTRA BAÑOS DE ARTEIXO 43 - POLIGONO A GRELA-CENTRO (CORUÑA (A))
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 137, S 8, H C 47247, I/A 5 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-15
- Otras modificaciones estatutarias: Artículo de los estatutos: RELATIVO AL DOMICILIO SOCIAL.-
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 137, S 8, H C 47247, I/A 5 (10/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-220-15
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3410 , F 137, S 8, H C 47247, I/A 4 (03/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-215-15