GRUPO R S XXI MAYORISTAS DE PESCADO SA - EXTINGUIDA
Provincia Barcelona
Razón Social GRUPO R S XXI MAYORISTAS DE PESCADO SA
CIF A61770319
Actividad Comercio al por mayor de pescados, mariscos y otros productos alimenticios
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO R S XXI MAYORISTAS DE PESCADO SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO R S XXI MAYORISTAS DE PESCADO SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Roqueta Navarro Jorge | Administrador Solidario | 22/07/2016 | 12/03/2021 |
Roqueta Navarro Jorge | Liquidador | 12/03/2021 | 12/03/2021 |
Roqueta Navarro Juan | Administrador Solidario | 22/07/2016 | 12/03/2021 |
Roqueta Navarro Jordi | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 22/07/2016 |
Roqueta Navarro Juan | Administrador Solidario | 06/05/2011 | 22/07/2016 |
Roqueta Navarro Jose | Administrador Unico | 06/05/2011 | |
Roqueta Navarro Jose | Apoderado | 06/05/2011 |
ACTOS BORME DE GRUPO R S XXI MAYORISTAS DE PESCADO SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 61, S 8, H B 191058, I/A 7 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 61, S 8, H B 191058, I/A 7 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Administrador Solidario
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 61, S 8, H B 191058, I/A 7 (12/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-55-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 60, S 8, H B 191058, I/A 6 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 60, S 8, H B 191058, I/A 6 (22/07/2016)
CVE: BORME-A-2016-145-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/07/2011)
CVE: BORME-B-2011-158-08
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 60, S 8, H B 191058, I/A 5 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
Administrador Unico
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31224 , F 60, S 8, H B 191058, I/A 5 (06/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-95-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-209-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2009)
CVE: BORME-B-2009-243-08