GRUPO R.C.R. SA - EXTINGUIDA
Razón Social GRUPO R.C.R. SA
CIF A45053113
Actividad Fabricación de otros muebles
Página Web www.gruporcr.com
Órgano Administración Administrador único
VINCULACIONES DE GRUPO R.C.R. SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO R.C.R. SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Luis Fernando Rodriguez Ruiz | Administrador Unico | 04/01/2024 | |
Luis Fernando Rodriguez Ruiz | Liquidador | 04/01/2024 | 04/01/2024 |
Rodriguez Ruiz Luis Fernando | Administrador Unico | 27/07/2020 | 04/01/2024 |
Perez Gomez Ana Isabel | Administrador Unico | 29/05/2014 | 27/07/2020 |
Ruiz Gomez Emilia | Administrador Unico | 26/11/2012 | 29/05/2014 |
Rodriguez Ruiz Ignacio | Administrador Solidario | 14/06/2010 | 26/11/2012 |
Rodriguez Ruiz Luis Fernando | Administrador Solidario | 14/06/2010 | 26/11/2012 |
Rodriguez Alonso Pedro | Secretario | 14/06/2010 | |
Rodriguez Ruiz Ignacio | Consejero Delegado Mancomunado | 14/06/2010 | |
Rodriguez Ruiz Ignacio | Consejero | 14/06/2010 |
VER MAS CARGOS
ACTOS BORME DE GRUPO R.C.R. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-45
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-45
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 13 (04/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-8-45
- Servicios instalaciones deportivas, pistas pádel, escuelas, gimnasios y servicios perfeccionamiento deporte. Comercio por menor preparados dietéticos y regímenes especiales, alimentos biológicos, macrobióticos y gimnasio deportivo y mantenimiento. Instalación, apertura y gestión locales deportes
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 12 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 12 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 12 (27/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-149-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 11 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-45
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 145, S 8, H TO 4543, I/A 11 (29/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-105-45
- Cambio del Organo de Administración: Administradores solidarios a Administrador único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1177 , F 144, S 8, H TO 4543, I/A 10 (26/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-232-45