GRUPO PATRIMONIAL ACTUR RETAIL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Conde de Peñalver, 52
Código Postal 28006
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO PATRIMONIAL ACTUR RETAIL SL
CIF B86890274
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad Promoción inmobiliaria
Fecha de Constitución 12/12/2013
Órgano Administración Administradores solidarios
VINCULACIONES DE GRUPO PATRIMONIAL ACTUR RETAIL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO PATRIMONIAL ACTUR RETAIL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Palacio Sese Alvaro | Liquidador Solidario | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
Palacio Sese Alvaro | Administrador Solidario | 10/09/2014 | 04/01/2016 |
Unciti Remon Iñigo | Liquidador Solidario | 04/01/2016 | 04/01/2016 |
Unciti Remon Iñigo | Administrador Solidario | 10/09/2014 | 04/01/2016 |
Palacio Sese Alvaro | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | 10/09/2014 |
Unciti Remon Iñigo | Administrador Mancomunado | 27/12/2013 | 10/09/2014 |
ACTOS BORME DE GRUPO PATRIMONIAL ACTUR RETAIL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Liquidador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 3 (04/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-7-28
- Cambio del Organo de Administración: Administradores mancomunados a Administradores solidarios
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 2 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 2 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 138, S 8, H M 570951, I/A 2 (10/09/2014)
CVE: BORME-A-2014-179-28
Administrador Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 135, S 8, H M 570951, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28
Dirección:C/ CONDE DE PEÑALVER 52 5º B (MADRID)
Comienzo de operaciones:12/12/13
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:La promoción, desarrollo, alquiler y comercialización de proyectos inmobiliarios. Las actividades enumeradas en este artículo podrán ser realizadas por la sociedad, ya directamente, ya indirectamente, incluso mediante su participación en otras sociedades/ de objeto idéntico o análogo...
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31732 , F 135, S 8, H M 570951, I/A 1 (27/12/2013)
CVE: BORME-A-2014-3-28