GRUPO NOBASA 2005 SL - EXTINGUIDA
Dirección social Cl Pare Rodes, 8
Código Postal 08042
Municipio Barcelona
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO NOBASA 2005 SL
Capital Social 3000.0 Euros
Fecha de Constitución 07/03/2012
Órgano Administración Administrador único
Administrador Único Karen Pamela Guzman Masias
VINCULACIONES DE GRUPO NOBASA 2005 SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO NOBASA 2005 SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Karen Pamela Guzman Masias | Administrador Unico | 30/04/2013 | 20/12/2021 |
Marco Vinicio Lema Huailla | Apoderado | 30/04/2013 | 20/12/2021 |
Lema Huailla Marco Vinicio | Administrador Unico | 10/04/2012 | 30/04/2013 |
ACTOS BORME DE GRUPO NOBASA 2005 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 177, S 8, H B 422590, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 764/2021, AUTO FIRME DE FECHA 20/09/2021, DECLARACION DE CONCURSO VOLUNTARIO DE LA SOCIEDAD Y CONCLUSION DEL MISMO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 177, S 8, H B 422590, I/A 4 (20/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-246-08
- ANOTACION PREVENTIVA DE DECLARACION DE FALLIDO
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 177, S 8, H B 422590, I/A A (18/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-119-08
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 176, S 8, H B 422590, I/A 3 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 176, S 8, H B 422590, I/A 2 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 176, S 8, H B 422590, I/A 2 (30/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-86-08
- DECLARACION DE SOCIEDAD UNIPERSONAL, SIENDO SOCIO UNICO DONMARCO VINICIO LEMA HUAILLA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 173, S 8, H B 422590, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 173, S 8, H B 422590, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08
Dirección:AV PARE DE RODES 8-10 P.BA (BARCELONA)
Comienzo de operaciones:07/03/12
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:LA REFORMA Y REHABILITACION DE TODO TIPO DE INMUEBLES EN GENERAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43116 , F 173, S 8, H B 422590, I/A 1 (10/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-08