GRUPO MOLINER CONSULTORES SA - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Edgar Neville, 6
Código Postal 28020
Municipio Madrid
Provincia Madrid
Razón Social GRUPO MOLINER CONSULTORES SA
CIF A28719060
Actividad Agencias de publicidad
Página Web www.grupo-moliner.es
Órgano Administración Consejo de administración
Presidente Moliner Lopez Boto Jose Tomas
Propietario GRUPO MOLINER CONSULTORES SL
VINCULACIONES DE GRUPO MOLINER CONSULTORES SA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO MOLINER CONSULTORES SA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUPO MOLINER CONSULTORES SL | Socio Unico | 25/09/2012 | 07/12/2012 |
Moliner Lopez Boto Jose Tomas | Presidente | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
Moliner Lopez Boto Jose Tomas | Consejero | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
Moliner Varea Oscar | Consejero Delegado Solidario | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
Moliner Varea Oscar | Consejero | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
Segovia Blanco Eugenio | Secretario | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
Segovia Blanco Eugenio | Consejero | 15/02/2012 | 07/12/2012 |
ACTOS BORME DE GRUPO MOLINER CONSULTORES SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12296 , F 196, S 8, H M 96242, I/A 35 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
- Fusion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12296 , F 196, S 8, H M 96242, I/A 35 (07/12/2012)
CVE: BORME-A-2012-240-28
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12296 , F 196, S 8, H M 96242, I/A 34 (25/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-193-28
Consejero Delegado Solidario
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12296 , F 196, S 8, H M 96242, I/A 33 (15/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-39-28
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-184-28
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/12/2009)
CVE: BORME-B-2010-3-28