GRUPO MOBILIARIO MOBDAL SL - EXTINGUIDA
Dirección social Ctra Manlleu, 25
Código Postal 08500
Municipio Vic
Provincia Barcelona
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO MOBILIARIO MOBDAL SL
CIF B60909454
Actividad Comercio al por menor de muebles, aparatos de iluminación y otros artículos de uso doméstico en establecimientos especializados
Página Web www.elmondelmenut.com
VINCULACIONES DE GRUPO MOBILIARIO MOBDAL SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO MOBILIARIO MOBDAL SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARC LEGAL ADVOCATS I ECONOMISTES SLP | Administrador Concursal | 12/11/2018 | 08/04/2019 |
Pane Queralto Josep | REP.ADM.CONC | 12/11/2018 | 08/04/2019 |
Oliver Sansalvador Anna Maria | Administrador | 12/11/2018 | |
Dalmau Vilalta Daniel | Apoderado | 24/12/2008 |
ACTOS BORME DE GRUPO MOBILIARIO MOBDAL SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 92, S 8, H B 136187, I/A 12 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- JUZGADO DE LO MERCANTIL NUMERO 4 DE BARCELONA, PROCEDIMIENTO CONCURSO VOLUNTARIO 542/2016, AUTO FIRME DE FECHA 18/02/2019, POR EL QUE SE ACUERDA LA CONCLUSION DEL CONCURSO DE LA SOCIEDAD
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 92, S 8, H B 136187, I/A 12 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-75-08
- Judicial
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 91, S 8, H B 136187, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
- JUZG. MERC. 4 BCN, PROCEDIMIENTO ABREVIADO CONCURSO VOLUNTARIO 542/2016, AUTO FIRMES DE FECHAS: 07/10/16, DECLARACION CONCURSO VOLUNTARIO,APERTURA FASE LIQUIDACION; 11/07/17, APROBACION PLAN LIQUIDACION Y 5/02/18,ARCHIVO PIEZA CALIFICACION
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 91, S 8, H B 136187, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Administrador Concursal
REP.ADM.CONC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 91, S 8, H B 136187, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
Administrador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 91, S 8, H B 136187, I/A 11 (12/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-08
- 2010
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/11/2011)
CVE: BORME-B-2011-237-08
- 2009
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2010)
CVE: BORME-B-2010-210-08
- CR DE MANLLEU, 25 (POLIGONO IND. MAS BEULO) (VIC)
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28442 , F 91, S 8, H B 136187, I/A 10 (06/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-08
- 2008
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: (01/09/2009)
CVE: BORME-B-2009-204-08