GRUPO METALBEITAR SL - EXTINGUIDA
Dirección social Calle Doctor Azpitarte, 1
Código Postal 18012
Municipio Granada
Provincia Granada
Mapa Ver Mapa
Razón Social GRUPO METALBEITAR SL
CIF B19582030
Capital Social 3000.0 Euros
Actividad
Fecha de Constitución 07/04/2015
Órgano Administración Administrador único
Propietario Garcia Rodriguez Jesus
VINCULACIONES DE GRUPO METALBEITAR SL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
CARGOS DE GRUPO METALBEITAR SL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
Garcia Rodriguez Jesus | Administrador Unico | 09/04/2015 | 01/08/2023 |
Garcia Rodriguez Jesus | Socio Unico | 09/04/2015 | 01/08/2023 |
Jesus Garcia Rodriguez | Liquidador | 01/08/2023 | 01/08/2023 |
Jesus Garcia Rodriguez | Administrador Unico | 01/08/2023 |
ACTOS BORME DE GRUPO METALBEITAR SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-18
- Voluntaria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-18
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-18
Administrador Unico
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 2 (01/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-153-18
- Por Decreto 300/22 de fecha 23/05/22 que es firme, recaído en el Procedimiento de Ejecución nº 25/2022, seguido en el Juzgado de lo Social nº 7 de Granada, se declara al Ejecutado GRUPO METALBEITAR SL, en situación de INSOLVENCIA TOTAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 127, S 8, H GR 46781, I/A 1 D (04/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-18
- Por Decreto 15/22 de fecha 17/01/21 que es firme, recaido en el Procedimiento de Ejecución Nº 174/21seguido en el Juzgado de lo Social nº 7 de Granada , se declara al Ejecutado " GRUPO METALBEITAR SL", en situación de INSOLVENCIA TOTAL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 1 D (11/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-34-18
Administrador Unico
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-18
Socio Único
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-18
Dirección:C/ DOCTOR AZPITARTE 1 (GRANADA)
Comienzo de operaciones:07/04/15
Capital:3.000,00 Euros
Objeto social:Comercio mayor,menor vehículos nuevos,usados,reparación,alquiler de los mismos con,sin conductor.CNAE 45.Construcción completa,reparación,conservación edificaciones,instalación placas solares,trabajos fontanería,electricidad,pequeños trabajos albañilería.CNAE41,432,433.Comercio mayor,menor artículos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1557 , F 126, S 8, H GR 46781, I/A 1 (09/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-71-18